Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brodnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
1. Sekretarz Gminy - Justyna Klimowska
2. Skarbnik Gminy - Witold Jastrzębski
3. Pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych
3) Bożena Becmer na dzień 20.04.2020 r.; Bożena Becmer na dzień 28.04.2020 r.
6) Magdalena Budzich na dzień 04.03.2020 r.; Magdalena Budzich na dzień 02.06.2020 r.
10) Agnieszka Bytner
4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
1) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce - Joanna Bonawenturska
2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Wiesława Jaranowska
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gortatowie - Zenon Matuszewski
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorczenicy - Elżbieta Krajnik
5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szabdzie - Arkadiusz Chojnowski